System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Rejestr zmian
Tytuł dokumentu | Zaktualizował | Data aktualizacji |
---|---|---|
WYKAZ CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH - dokument usunięty | Anna Wolniakowska | 2011-04-13 09:29:23 |
WYKAZ CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH - dokument usunięty | Anna Wolniakowska | 2011-04-13 09:25:54 |
WYKAZ CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH - dokument usunięty | Anna Wolniakowska | 2011-04-13 09:20:45 |
WYKAZ SOŁTYSÓW - dokument usunięty | Anna Wolniakowska | 2011-04-13 09:19:23 |
WYKAZ CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH - dokument usunięty | Anna Wolniakowska | 2011-04-13 09:19:07 |
WYKAZ SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH KADENCJA 2011-2015 - dokument usunięty | Anna Wolniakowska | 2011-04-13 09:17:57 |
WYKAZ CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH - dokument usunięty | Anna Wolniakowska | 2011-04-13 09:17:18 |
WYKAZ CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH - dokument usunięty | Anna Wolniakowska | 2011-04-13 09:15:39 |
WYKAZ CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH - dokument usunięty | Anna Wolniakowska | 2011-04-13 09:15:08 |
WYKAZ SOŁTYSÓW - dokument usunięty | Anna Wolniakowska | 2011-04-13 09:14:51 |
WYKAZ SOŁTYSÓW - dokument usunięty | Anna Wolniakowska | 2011-04-13 09:13:16 |
WYKAZ CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH - dokument usunięty | Anna Wolniakowska | 2011-04-13 09:12:52 |
RADA SOŁECKA - dokument usunięty | Anna Wolniakowska | 2011-04-13 09:11:57 |
WYKAZ SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH KADENCJA 2011-2015 - dokument usunięty | Anna Wolniakowska | 2011-04-13 09:11:47 |
Wykaz Sołtysów kadencja 2011-2015 | Anna Wolniakowska | 2011-04-13 09:09:40 |
RADA SOŁECKA - dokument usunięty | Anna Wolniakowska | 2011-04-13 09:05:44 |
Zakup wyposażenia Gminnego Centrum Kultury w Przelewicach | Bartłomiej Królikowski | 2011-04-11 08:45:25 |
Wykaz Sołtysów kadencja 2011-2015 | Anna Wolniakowska | 2011-04-08 18:05:49 |
Wykaz Sołtysów kadencja 2011-2015 - dokument usunięty | Anna Wolniakowska | 2011-04-08 18:05:07 |
Wykaz Sołtysów kadencja 2011-2015 | Anna Wolniakowska | 2011-04-08 18:04:29 |
ZARZĄDZENIE NR 17/11 WÓJTA GMINY PRZELEWICE z dnia 08 kwietnia 2011 roku zmieniające zarządzenie Nr 7/11 Wójta Gminy Przelewice z dnia 07 marca 2011 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich. | Anna Wolniakowska | 2011-04-08 18:02:44 |
Wykaz Sołtysów kadencja 2007-2011 | Anna Wolniakowska | 2011-04-06 15:19:32 |
Zarządzenie Nr 16/11 WÓJTA GMINY PRZELEWICE z dnia 06 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia wykazu przesyłek wpływających, które nie są otwierane przez kancelarię ogólną. | Anna Wolniakowska | 2011-04-06 15:08:17 |
Zarządzenie Nr 16/11 WÓJTA GMINY PRZELEWICE z dnia 06 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia wykazu przesyłek wpływających, które nie są otwierane przez kancelarię ogólną. | Anna Wolniakowska | 2011-04-06 15:07:57 |
Wykaz Sołtysów kadencja 2011-2015 - dokument usunięty | Anna Wolniakowska | 2011-04-06 14:53:12 |
Wykaz Sołtysów kadencja 2011-2015 - dokument usunięty | Anna Wolniakowska | 2011-04-06 14:51:03 |
Wykaz Sołtysów kadencja 2011-2015 - dokument usunięty | Anna Wolniakowska | 2011-04-06 14:50:53 |
Wykaz sołtysów kadencja 2011-2015 - dokument usunięty | Anna Wolniakowska | 2011-04-06 14:24:07 |
Wykaz sołtysów kadencja 2011-2015 - dokument usunięty | Anna Wolniakowska | 2011-04-06 14:23:49 |
Zarządzenie Nr 15/11 WÓJTA GMINY PRZELEWICE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na zadanie Zakup wyposażenia Gminnego Centrum Kultury w Przelewicach | Bartłomiej Królikowski | 2011-04-05 14:02:36 |
Zarządzenie Nr 14/11 WÓJTA GMINY PRZELEWICE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie zmiany w planie finansowym Gminy Przelewice na rok 2011. | Bartłomiej Królikowski | 2011-04-05 14:01:09 |
Zakup wyposażenia Gminnego Centrum Kultury w Przelewicach | Bartłomiej Królikowski | 2011-04-05 13:44:24 |
Zakup wyposażenia Gminnego Centrum Kultury w Przelewicach | Bartłomiej Królikowski | 2011-04-05 13:37:51 |
Zakup wyposażenia Gminnego Centrum Kultury w Przelewicach | Bartłomiej Królikowski | 2011-04-05 13:37:11 |
Jak załatwić sprawę w Urzędzie | Janusz Wójtowicz | 2011-04-04 15:51:08 |
UCHWAŁA NR IV/21/11 RADY GMINY W PRZELEWICACH z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Przelewice środków stanowiących fundusz sołecki w roku budżetowym 2012. | Anna Wolniakowska | 2011-04-01 12:27:11 |
UCHWAŁA nr XLIII/154/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego Gminy Przelewice na lata 2011-2015 - dokument usunięty | Bartłomiej Królikowski | 2011-03-31 13:51:02 |
UCHWAŁA nr XLIII/154/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego Gminy Przelewice na lata 2011-2015 | Bartłomiej Królikowski | 2011-03-31 13:47:53 |
UCHWAŁA nr XLIII/154/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego Gminy Przelewice na lata 2011-2015 - dokument usunięty | Bartłomiej Królikowski | 2011-03-31 13:45:04 |
UCHWAŁA nr XLIII/154/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu publicznego Gminy Przelewice na lata 2011-2015 - dokument usunięty | Bartłomiej Królikowski | 2011-03-31 13:44:37 |